Coleg y Celfyddydau, Dyniaethau a Gwyddorau Cymdeithasol
- Aelodaeth o fwrdd
-
Centre for Digital Public Services (Sefydliad allanol)
Anne Collis (Aelod)
Hyd 2020 → Medi 2021Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Community Junction Advisory Group (Digwyddiad)
John Ashton (Aelod)
15 Medi 2020 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Cwmni Pen Draw (Sefydliad allanol)
Manon Williams (Aelod)
Tach 2016 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Cyngor Llyfrau Cymru - Welsh Books Council (Sefydliad allanol)
Gwawr Maelor (Aelod)
2020 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Cyngor Llyfrau Cymru - Welsh Books Council (Sefydliad allanol)
Gwawr Maelor (Aelod)
2018 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
DISABILITY WALES (Sefydliad allanol)
Cunqiang Shi (Cyfarwyddwr)
12 Hyd 2021 → 12 Hyd 2024Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Ffilm Cymru Wales (Sefydliad allanol)
Ruth McElroy (Cadeirydd)
2024 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Gogledd Creadigol / Creative North Wales (Sefydliad allanol)
Steffan Thomas (Aelod)
1 Tach 2017 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Grwp Academaidd Ymgynghorol Archif Ddarlledu Cymru (Sefydliad allanol)
Geraint Ellis (Aelod)
1 Meh 2022 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Gwasg y Bwthyn (Sefydliad allanol)
Gwawr Maelor (Aelod)
2017 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Gwegogledd (GWE) Regional School Effectiveness Service for North Wales (Sefydliad allanol)
Gwawr Maelor (Aelod)
2017 → 2018Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Information Commissioners Office (Sefydliad allanol)
Andrew McStay (Cadeirydd)
2022 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
International conference: 'Pausing Time/Timing the Pause: Sayability in the Arts, Philosophy, and Politics' (Digwyddiad)
Lucy Huskinson (Cadeirydd)
2024 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Llangefni Social Enterprise (Sefydliad allanol)
Steffan Thomas (Cyfarwyddwr)
1 Mai 2015 → 12 Medi 2017Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Music in Hospitals (North Wales) (Sefydliad allanol)
Gwawr Ifan (Cadeirydd)
2016 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Sistema Cymru Codi'r To (Sefydliad allanol)
Gwawr Ifan (Cadeirydd)
2015 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
The National Library of Wales (Sefydliad allanol)
Dyfrig Jones (Cadeirydd)
11 Tach 2016 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
-
-
Ymddiried: Media Grants Cymru (Sefydliad allanol)
Geraint Ellis (Aelod)
1 Tach 2022 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
- Aelodaeth o bwyllgor
-
AGS - Association for German Studies in Great Britain and Ireland (Sefydliad allanol)
Sarah Pogoda (Cadeirydd)
1 Medi 2020 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Advances in second/foreign language acquisition (Digwyddiad)
Eirini Sanoudaki (Aelod)
2024 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Arts and Humanities Research Council (AHRC) (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2010 → 2014Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Austrian Standards Institute (Sefydliad allanol)
Manfred Macek (Cadeirydd) & Raimund Karl (Aelod)
2014 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Bundesdenkmalamt (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2013 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
-
Committee for Philology of the Polish Academy of Sciences. (Sefydliad allanol)
Marco Tamburelli (Cadeirydd)
6 Meh 2013 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Cymdeithas Ddysgedig Cymru (Sefydliad allanol)
Gerwyn Wiliams (Aelod)
19 Medi 2018 → 1 Mai 2021Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2013 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Diweddaru Datganiad Meincnod Cymraeg y QAA (Digwyddiad)
Gerwyn Wiliams (Cadeirydd)
1 Hyd 2019Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
EAA Committee on the Teaching and Training of Archaeologists (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Cadeirydd)
Medi 2015 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
EAA Political Strategies Committee (Sefydliad allanol)
Jean-Olivier Gransard-Desmond (Cadeirydd), Jaime Almansa Sanchez (Cadeirydd) & Raimund Karl (Cadeirydd)
Medi 2015 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Eisteddfod Genedlaethol Cymru (Sefydliad allanol)
Manon Williams (Aelod)
2015 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Eisteddfod Genedlaethol Cymru (Sefydliad allanol)
Manon Williams (Aelod)
2015 → Awst 2017Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Excavations at Göttlesbrunn, Lower Austria (Digwyddiad)
Raimund Karl (Cyfarwyddwr)
6 Gorff 1992 → 1 Medi 1995Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Grŵp datblygu'r Celfyddydau mewn Iechyd a Lles, Cyngor Gwynedd (Sefydliad allanol)
Gwawr Ifan (Cadeirydd)
2011 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Historic Environment Group (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2011 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Historic Society of Lancashire and Cheshire (Sefydliad allanol)
Marc Collinson (Aelod)
30 Tach 2020Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
HistoryLab+ (Sefydliad allanol)
Marc Collinson (Aelod)
Ion 2020 → 15 Mai 2023Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Kompetenzzentrum Kulturerbe, Kulturmanagement und Kommunikation der Universität Wien (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2013 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
North Wales Police (Sefydliad allanol)
Martina Feilzer (Aelod)
Ebr 2019 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Open Mike 2020. Poesiewettbewerb (Digwyddiad)
Sarah Pogoda (Cadeirydd)
11 Tach 2020 → 12 Tach 2020Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Publications and Collaborative Research Committee of the Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2007 → 2010Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
Quality Assurance Agency (QAA) (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2014Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
The International Society for Chinese Language Teaching (Sefydliad allanol)
Yue Zhang (Aelod)
2014Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Theatr Fach (Sefydliad allanol)
Manon Williams (Aelod)
Medi 2008 → Medi 2012Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
UKRI AHRC (Sefydliad allanol)
Lucy Huskinson (Cadeirydd)
2022 → 2024Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
University of West of England (Sefydliad allanol)
Arwyn Roberts (Aelod)
1 Maw 2023 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Universität Wien (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
1 Ion 1999 → 31 Rhag 1999Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Urdd Gobaith Cymru (Sefydliad allanol)
Manon Williams (Cadeirydd)
18 Hyd 2023 → 15 Gorff 2026Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
WiGS - Women in German Studies (Sefydliad allanol)
Sarah Pogoda (Aelod)
1 Meh 2017 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Ysgol Busnes Bangor (Sefydliad)
Felix Shi (Aelod)
Hyd 2023 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
‘Pausing Time/ Timing the Pause: Sayability in the Arts, Philosophy, and Politics. (Digwyddiad)
Lucy Huskinson (Cadeirydd)
8 Ion 2024 → 11 Awst 2024Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
- Aelodaeth o rwydwaith
-
AG Theorie in der Archäologie der Deutschen Verbände für Altertumskunde (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
1999 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
ArchaeoPublica (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2015 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Archaeology Training Forum (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2007 → 2014Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Arfon Access Group (Sefydliad allanol)
Cunqiang [Felix] Shi (Aelod)
Ion 2024 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
ArkeoTopia (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2012 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol Plant (Sefydliad allanol)
Arwyn Roberts (Aelod)
1 Ion 2015 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Bookselling Research Network (Sefydliad allanol)
Eben Muse (Cadeirydd) & Samantha Rayner (Cadeirydd)
2020 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Brennos, Verein für Keltologie (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
1995 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Cambrian Archaeological Association (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2005 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Chartered Institute for Archaeologists (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2004 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Council of British Archaeology (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2005 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2014 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
European Association of Archaeologists (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2004 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Forum Archäologie in Gesellschaft (Sefydliad allanol)
Thomas Meier (Cadeirydd) & Raimund Karl (Cadeirydd)
2013 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
German Labour History Association (Sefydliad allanol)
Alexander Sedlmaier (Aelod)
Ion 2018 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Hwb Doeth; Regional YOT managers (Sefydliad allanol)
Martina Feilzer (Aelod)
1 Ion 2018 → 23 Hyd 2021Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
ICOn-MICs, Investigation on Comics and Graphic Novels from the Iberian Cultural Area (Sefydliad allanol)
David Miranda-Barreiro (Aelod)
2020 → 2024Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Initiative Denkmalschutz (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2015 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Institute of Health and Wellbeing, University of Glasgow, Glasgow, Scotland (Sefydliad allanol)
Helena Miguelez-Carballeira (Cadeirydd)
1 Ion 2015 → 30 Rhag 2017Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Internationales Österreichisches Archäologie Forum (Sefydliad allanol)
Karl Krierer (Cadeirydd) & Raimund Karl (Cadeirydd)
2004 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Ministry of Justice (Sefydliad allanol)
Martina Feilzer (Aelod)
1 Ion 2019Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Prehistoric Society (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2014 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Prifysgol Bangor (Sefydliad)
Felix Shi (Aelod)
5 Hyd 2023 → 1 Hyd 2025Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Quality Assurance Agency (QAA) (Sefydliad allanol)
Shasha Wang (Aelod)
26 Ion 2023 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Royal Society of Biology (Sefydliad allanol)
Madeleine Killacky (Aelod)
2022 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Royal Society of Literature (Sefydliad allanol)
Helen Wilcox (Aelod)
1999 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Social Policy Association (Sefydliad allanol)
Sudeshi Wathtuwa Durayalage (Cadeirydd)
30 Ebr 2012Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Societas Celtologica Europaea (Sefydliad allanol)
Karin Stüber (Cadeirydd) & Raimund Karl (Cadeirydd)
2009 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Society of Antiquaries of London (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2007 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Society of Antiquaries of Scotland (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2004 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Sri Lanka Association of Professional Social Work (Sefydliad allanol)
Sudeshi Wathtuwa Durayalage (Cadeirydd)
31 Hyd 2001Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
The Operational Research Society (Sefydliad allanol)
Heather He (Aelod)
Mai 2022 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
The Royal Historical Society (Sefydliad allanol)
Madeleine Killacky (Aelod)
2022 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
The Royal Society of Arts (Sefydliad allanol)
Joanna Wright (Aelod)
2018Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
UKRI Talent Peer Review College (Sefydliad allanol)
Heather He (Aelod)
Chwef 2023 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Universidad de Guanajuato, Mexico (Sefydliad allanol)
Helena Miguelez-Carballeira (Aelod)
23 Ebr 2021 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Universidad del Pais Vasco (Sefydliad allanol)
Helena Miguelez-Carballeira (Cadeirydd)
1 Medi 2017 → 1 Medi 2019Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Universitat Rovira i Virgili (Sefydliad allanol)
Helena Miguelez-Carballeira (Aelod)
1 Medi 2022 → 1 Medi 2024Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
University Archaeology UK (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2014 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
University Archaeology UK (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2012 → 2014Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
University Archaeology UK (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2006 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
University of Copenhagen (Sefydliad allanol)
Alexander Sedlmaier (Aelod) & Detlef Siegfried (Cyfarwyddwr)
Medi 2014 → Medi 2018Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
University of Santiago de Compostela (Sefydliad allanol)
Helena Miguelez-Carballeira (Aelod)
1 Medi 2022 → 1 Medi 2024Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Welsh Energy Humanities Network (Sefydliad allanol)
Andrew Webb (Aelod)
25 Ebr 2023Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Ysgol Busnes Bangor (Sefydliad)
Ian Roberts (Cadeirydd), Yener Altunbas (Aelod), Rhys ap Gwilym (Aelod), Erdenebat Bataa (Aelod), Duc Do (Aelod), Binru Zhao (Aelod) & Chrysovalantis Vasilakis (Aelod)
2022 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Österreichische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
1989 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
- Ymweld â sefydliad academaidd allanol
-
Bielefeld University
Alexander Sedlmaier (Ymchwilydd Gwadd)
1 Chwef 2011 → 31 Gorff 2011Gweithgaredd: Ymweld â sefydliad allanol › Ymweld â sefydliad academaidd allanol