Coleg Gwyddoniaeth a Pheirianneg
- Aelodaeth o bwyllgor
-
International Association for Cereal Science and Technology: Rice Working Group (Sefydliad allanol)
Katherine Steele (Aelod)
1 Awst 2016 → 31 Gorff 2026Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
International Electrotechnical Committee (Sefydliad allanol)
Simon Neill (Cadeirydd)
2016 → 2022Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
LEAF Marque Standard Plant Health & Protection Working Group (Sefydliad allanol)
Katherine Steele (Aelod)
31 Awst 2023 → 31 Awst 2024Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Morlais Skills & Training Working Group (Sefydliad allanol)
Katrien Van Landeghem (Aelod)
Mai 2021 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
NERC (Sefydliad allanol)
Simon Neill (Cadeirydd)
2011 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
NERC Peer Review College (Sefydliad allanol)
Katrien Van Landeghem (Aelod)
Ebr 2020 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
NERC’s Advisory Network (Sefydliad allanol)
Katrien Van Landeghem (Aelod)
Mai 2019 → Awst 2021Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
National Capability - Research Facilities (NERC): Deep Dive Working Group (Sefydliad allanol)
Katrien Van Landeghem (Cadeirydd)
Ion 2022 → Maw 2022Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Natural Environment Council (NERC) (Sefydliad allanol)
Mattias Green (Cadeirydd)
16 Gorff 2024 → 17 Gorff 2024Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Natural Resources Wales (Sefydliad allanol)
John Healey (Aelod)
2023 → 2026Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Natural Resources Wales (Sefydliad allanol)
John Healey (Aelod) & Morwenna Spear (Aelod)
2022 → 2023Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
North Wales Construction Forum (Sefydliad allanol)
Morwenna Spear (Aelod)
2009 → 2013Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Nuclear Futures Institute Action Group (Digwyddiad)
Megan Owen (Aelod)
19 Chwef 2021 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Oxford University (Sefydliad allanol)
Julia Patricia Gordon Jones (Aelod)
2018 → 2021Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
PVSAT conference organising committee (Digwyddiad)
Jeffrey Kettle (Cadeirydd)
2017 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Polyolefin Circular Economy Platform (Sefydliad allanol)
Rob Elias (Aelod)
12 Ion 2022Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Prifysgol Bangor (Sefydliad)
Katherine Steele (Aelod)
8 Rhag 2023Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
RSPB (Sefydliad allanol)
Julia Patricia Gordon Jones (Cadeirydd)
2019 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Royal Society Of Chemistry (Sefydliad allanol)
Lorrie Murphy (Cadeirydd)
31 Maw 2021 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Songbird Survival (Sefydliad allanol)
Richard Holland (Cadeirydd)
1 Ebr 2024 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Songbird Survival (Sefydliad allanol)
Richard Holland (Cadeirydd)
1 Ebr 2024Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Swiss National Science Foundation (Sefydliad allanol)
Katrien Van Landeghem (Aelod)
Ebr 2021Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
TC 287 of International Standards Organisation (ISO) (Sefydliad allanol)
Morwenna Spear (Aelod)
Maw 2022 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Task & Finish Group on Widening participating in doctoral recruitment (NERC CDTs and DTPs) (Sefydliad allanol)
Katrien Van Landeghem (Cadeirydd)
Gorff 2021 → Rhag 2021Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Technical Chamber of Greece (TEE) (Sefydliad allanol)
Panagiotis Ritsos (Aelod)
2002 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
UK Chapter of the Eurographics Association (EGUK) (Sefydliad allanol)
Franck Vidal (Cadeirydd)
18 Medi 2017Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
UK Chapter of the Eurographics Association (EGUK) (Sefydliad allanol)
Franck Vidal (Cadeirydd)
15 Medi 2017 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Wales Composites Centre (Sefydliad allanol)
Morwenna Spear (Aelod)
2008 → 2012Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Wales Plant Health Evidence and Advisory Group (Sefydliad allanol)
Katherine Steele (Aelod)
31 Ion 2023Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Welsh Agricultural Science Panel (Sefydliad allanol)
Katherine Steele (Aelod)
28 Chwef 2023Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Ysgol Gwyddorau Amgylcheddol a Naturiol (Sefydliad)
Katherine Steele (Aelod)
31 Hyd 2023 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Ysgol Gwyddorau Amgylcheddol a Naturiol (Sefydliad)
Katherine Steele (Aelod)
1 Ion 2017 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
- Aelodaeth o gyngor
-
Challenger Society for Marine Science (Sefydliad allanol)
Mattias Green (Aelod)
1 Medi 2014 → 30 Medi 2022Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o gyngor
- Aelodaeth o rwydwaith
-
Anatomical Society (Sefydliad allanol)
Isabelle Winder (Aelod)
1 Hyd 2023 → 30 Medi 2024Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Anatomical Society (Sefydliad allanol)
Isabelle Winder (Aelod)
1 Hyd 2021 → 30 Medi 2022Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Anatomical Society (Sefydliad allanol)
Isabelle Winder (Aelod)
1 Hyd 2019 → 30 Medi 2020Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Anatomical Society (Sefydliad allanol)
Isabelle Winder (Aelod)
1 Hyd 2020 → 30 Medi 2021Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Anatomical Society (Sefydliad allanol)
Isabelle Winder (Aelod)
1 Hyd 2022 → 30 Medi 2023Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
AskAGeo member: Responding to requests in from school teachers for virtual #AskAGeo outreach (Sefydliad allanol)
Katrien Van Landeghem (Aelod)
Ion 2021 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Bangor LCA Network (Sefydliad allanol)
Campbell Skinner (Cadeirydd)
31 Rhag 2001 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
French Priority Research Program (Sefydliad allanol)
Simon Neill (Cadeirydd)
2022 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
ICES Working Group on Fisheries Acoustics, Science and Technology (WGFAST) (Sefydliad allanol)
Timothy Whitton (Aelod)
1 Maw 2018 → 30 Rhag 2020Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
IUCN Conservation Planning Specialist Group (Sefydliad allanol)
Simon Valle (Aelod)
2022Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
International Council for the Exploration of the Sea (ICES) (Sefydliad allanol)
Daisuke Goto (Aelod)
2024 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
International Council for the Exploration of the Sea (ICES) (Sefydliad allanol)
Daisuke Goto (Aelod)
2021 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
International Council for the Exploration of the Sea (ICES) (Sefydliad allanol)
Daisuke Goto (Aelod)
2021 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
International Research Group on Wood Protection (Sefydliad allanol)
Simon Curling (Aelod)
1996 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Learned Society of Wales (Sefydliad allanol)
Julia Patricia Gordon Jones (Cadeirydd)
2023 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Scientists' Coalition for an Effective Plastics treaty (Sefydliad allanol)
Winnie Courtene-Jones (Aelod)
2022 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith
-
Society for Research into Higher Education (Sefydliad allanol)
Isabelle Winder (Aelod)
10 Meh 2022 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o rwydwaith