Coleg Gwyddoniaeth a Pheirianneg
- Ymgynghoriad
-
Development of plant fibre and biobased resin composites wall studs
Simon Curling (Ymgynghorydd), Rob Elias (Ymgynghorydd), Llion Williams (Ymgynghorydd) & Jonathan Nicholls (Ymgynghorydd)
2023 → 2024Gweithgaredd: Ymgynghoriad
-
-
External Examiner at the Periodic Programme Review of the Graduate Certificate in Endangered Species Management provided by Durrell Conservation Academy (Durrell Wildlife Conservation Trust)
Simon Valle (Ymgynghorydd)
21 Maw 2019 → 22 Maw 2019Gweithgaredd: Ymgynghoriad
-
Hydrological modelling for Talybont Community Flood Group
Richard Dallison (Ymgynghorydd)
1 Ebr 2022 → 12 Mai 2022Gweithgaredd: Ymgynghoriad
-
-
-
Reviewer for Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO)
Jeffrey Kettle (Ymgynghorydd)
Chwef 2020Gweithgaredd: Ymgynghoriad
-
-
Testing to update the Basmati Code of Practice (2024)
Katherine Steele (Ymgynghorydd)
29 Tach 2023 → …Gweithgaredd: Ymgynghoriad
- Aelodaeth o fwrdd
-
ATOMIX working group (Sefydliad allanol)
Yueng-Djern Lenn (Cadeirydd)
1 Ion 2020 → 31 Rhag 2023Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
American Meteorological Society (Sefydliad allanol)
Yueng-Djern Lenn (Aelod)
15 Mai 2021 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Construction Materials Group of the IOM3 (Sefydliad allanol)
Morwenna Spear (Aelod)
2020 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
EPSRC (Sefydliad allanol)
Graham Ormondroyd (Aelod)
2017 → 2018Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Elsevier (Sefydliad allanol)
Simon Neill (Cadeirydd)
2016 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Learned Society of Wales (Sefydliad allanol)
Yueng-Djern Lenn (Cadeirydd)
Mai 2024Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
NERC’s Training Advisory Board (Sefydliad allanol)
Katrien Van Landeghem (Aelod)
Meh 2016 → Mai 2019Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Net Zero Oceanographic Capability Programme, now called Future Marine Research Infrastructure (FMRI): Science Advisory Group, NERC (Sefydliad allanol)
Katrien Van Landeghem (Aelod)
Tach 2022 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Polyolefin Circular Economy Platform (Sefydliad allanol)
Rob Elias (Aelod)
26 Ion 2022 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Project Advisory Group (PAG) for “FLOWERS: Floating Wind Environmental Responses to Stressors”, a new 30-month project led by CEFAS, awarded under the Crown Estate OWEC programme (Sefydliad allanol)
Katrien Van Landeghem (Aelod)
Chwef 2023 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Welsh Digital Twin Network (Sefydliad allanol)
Sopan Patil (Aelod)
Mai 2023 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Wood Technology Group of the IOM3 (Sefydliad allanol)
Morwenna Spear (Cadeirydd)
2023 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Wood Technology Group of the IOM3 (Sefydliad allanol)
Morwenna Spear (Aelod)
2013 → 2016Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Wood Technology Group of the IOM3 (Sefydliad allanol)
Morwenna Spear (Aelod)
2018 → 2019Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Wood Technology Group of the IOM3 (Sefydliad allanol)
Morwenna Spear (Aelod)
2016 → 2017Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Wood Technology Group of the IOM3 (Sefydliad allanol)
Morwenna Spear (Aelod)
2019 → 2022Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Woodknowledge Wales Limited (Sefydliad allanol)
John Healey (Aelod)
2023 → 2032Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
- Aelodaeth o bwyllgor
-
ISOS-10 ’17 – Malta - International scientific commitee member (Digwyddiad)
Jeffrey Kettle (Cadeirydd)
2017Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Alliance for Health Policy and Systems Research, World Health Organization, Geneva, Switzerland. (Sefydliad allanol)
Christopher Gwenin (Aelod)
2015 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Annual Conference in Computer Graphics & Visual Computing (CGVC) (Digwyddiad)
Panagiotis Ritsos (Aelod)
2017Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Annual Conference in Computer Graphics & Visual Computing (CGVC) (Digwyddiad)
Panagiotis Ritsos (Aelod)
2019Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Annual Conference in Computer Graphics & Visual Computing (CGVC) (Digwyddiad)
Panagiotis Ritsos (Cadeirydd)
2018Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Athena SWAN (Digwyddiad)
Megan Owen (Aelod)
28 Mai 2019 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
British Standards Institute (Sefydliad allanol)
Simon Neill (Cadeirydd)
2016 → 2022Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Cambridge Conservation Initative (Sefydliad allanol)
Julia Patricia Gordon Jones (Cadeirydd)
2021 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Capital Call 2022 selection panel - NERC (Sefydliad allanol)
Katrien Van Landeghem (Cadeirydd)
Mai 2022Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Carbon sub-committee of Timber Development UK (TDUK) (Sefydliad allanol)
Morwenna Spear (Aelod)
2021 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Challenger Society for Marine Sciences EDIA committee (Sefydliad allanol)
Katrien Van Landeghem (Aelod)
Mai 2021 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
DEFRA (Sefydliad allanol)
Julia Patricia Gordon Jones (Aelod)
2016 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
DataAid (Sefydliad allanol)
Benjamin Winter (Cadeirydd)
30 Mai 2022 → 30 Mai 2023Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra), UK (Sefydliad allanol)
John Healey (Aelod)
Ion 2024 → Maw 2025Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
EDCTP (Sefydliad allanol)
Christopher Gwenin (Cadeirydd)
22 Hyd 2018 → 30 Gorff 2019Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Eisteddfod Genedlaethol Cymru (Sefydliad allanol)
Andrew Davies (Aelod)
2018 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Equality, Inclusivity and Diversity Committee (Digwyddiad)
Megan Owen (Aelod)
11 Ion 2021 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Forestry England (Sefydliad allanol)
John Healey (Aelod)
2022 → 2023Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
IEEE International Conference on Artificial Intelligence and Virtual Reality (Digwyddiad)
Panagiotis Ritsos (Aelod)
2018Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
IEEE Visualization and Graphics Technical Committee (Sefydliad allanol)
Panagiotis Ritsos (Aelod)
2014Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
IMarEST: Institute of Marine Engineering, Science & Technology (Sefydliad allanol)
Alice Goward Brown (Aelod)
14 Medi 2015 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
IMarEST: Institute of Marine Engineering, Science & Technology (Sefydliad allanol)
Alice Goward Brown (Cadeirydd) & Jennifer Gomez Molina (Cadeirydd)
1 Ion 2019Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
IUPAC Congress Divisional Task Group Meetings (Digwyddiad)
Michael Beckett (Aelod)
16 Awst 2023 → 19 Awst 2023Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) (Sefydliad allanol)
Panagiotis Ritsos (Aelod)
2008 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor