Prifysgol Bangor
- Aelodaeth o bwyllgor
-
UK Chapter of the Eurographics Association (EGUK) (Sefydliad allanol)
Franck Vidal (Cadeirydd)
15 Medi 2017 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
UK KMB Forum (Digwyddiad)
Lynne Williams (Aelod)
2018 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
UKRI AHRC (Sefydliad allanol)
Lucy Huskinson (Cadeirydd)
2022 → 2024Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
UKRI ESRC Inclusive Ageing Funding Committee (Sefydliad allanol)
Gill Windle (Aelod)
2021 → 2022Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
UKRI ISCF Healthy Ageing (Social, Behavioural and Design Research Programme) (Sefydliad allanol)
Gill Windle (Aelod)
2020 → 2021Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
UKRI MRC Ageing Research Development Awards Funding Panel (Sefydliad allanol)
Gill Windle (Cadeirydd)
1 Mai 2023 → 13 Meh 2023Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
University of West of England (Sefydliad allanol)
Arwyn Roberts (Aelod)
1 Maw 2023 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Universität Wien (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
1 Ion 1999 → 31 Rhag 1999Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Urdd Gobaith Cymru (Sefydliad allanol)
Manon Williams (Cadeirydd)
18 Hyd 2023 → 15 Gorff 2026Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Wales Arts, Health and Well-being network (Sefydliad allanol)
Catrin Hedd Jones (Aelod)
2018 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Wales Clinical Renal Network (Sefydliad allanol)
Leah McLaughlin (Aelod)
2020 → 2022Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Wales Composites Centre (Sefydliad allanol)
Morwenna Spear (Aelod)
2008 → 2012Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Wales Plant Health Evidence and Advisory Group (Sefydliad allanol)
Katherine Steele (Aelod)
31 Ion 2023Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Wales Research Ethics Committee REC 1 (Sefydliad allanol)
Leah McLaughlin (Aelod)
2020 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Wales Research Ethics Committee REC 1 (Sefydliad allanol)
Leah McLaughlin (Cadeirydd)
2020 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Welsh Agricultural Science Panel (Sefydliad allanol)
Katherine Steele (Aelod)
28 Chwef 2023Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Welsh Assembly (Sefydliad allanol)
Gill Windle (Aelod)
2006 → 2007Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Welsh Assembly Givernment (Sefydliad allanol)
Gill Windle (Aelod)
2011 → 2012Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Welsh Government (Sefydliad allanol)
Gill Windle (Aelod)
2021 → 2022Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Welsh Government (Sefydliad allanol)
Gill Windle (Aelod)
1 Hyd 2016 → 14 Chwef 2018Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
WiGS - Women in German Studies (Sefydliad allanol)
Sarah Pogoda (Aelod)
1 Meh 2017 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Ysgol Busnes Bangor (Sefydliad)
Felix Shi (Aelod)
Hyd 2023 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Ysgol Gwyddorau Amgylcheddol a Naturiol (Sefydliad)
Katherine Steele (Aelod)
31 Hyd 2023 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
Ysgol Gwyddorau Amgylcheddol a Naturiol (Sefydliad)
Katherine Steele (Aelod)
1 Ion 2017 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
-
‘Pausing Time/ Timing the Pause: Sayability in the Arts, Philosophy, and Politics. (Digwyddiad)
Lucy Huskinson (Cadeirydd)
8 Ion 2024 → 11 Awst 2024Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o bwyllgor
- Aelodaeth o fwrdd
-
ATOMIX working group (Sefydliad allanol)
Yueng-Djern Lenn (Cadeirydd)
1 Ion 2020 → 31 Rhag 2023Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
American Meteorological Society (Sefydliad allanol)
Yueng-Djern Lenn (Aelod)
15 Mai 2021 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
ArchaeoPublica (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2015 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Board of Celtic Studies (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Aelod)
2005 → 2007Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Brennos, Verein für Keltologie (Sefydliad allanol)
Raimund Karl (Cadeirydd)
1995 → 2004Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Centre for Digital Public Services (Sefydliad allanol)
Anne Collis (Aelod)
Hyd 2020 → Medi 2021Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Coleg Cymraeg Cenedlathol (Sefydliad allanol)
Julian Owen (Cadeirydd)
1 Mai 2021 → 1 Ebr 2022Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Community Junction Advisory Group (Digwyddiad)
John Ashton (Aelod)
15 Medi 2020 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Construction Materials Group of the IOM3 (Sefydliad allanol)
Morwenna Spear (Aelod)
2020 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Cwmni Pen Draw (Sefydliad allanol)
Manon Williams (Aelod)
Tach 2016 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Cyngor Llyfrau Cymru - Welsh Books Council (Sefydliad allanol)
Gwawr Maelor (Aelod)
2020 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Cyngor Llyfrau Cymru - Welsh Books Council (Sefydliad allanol)
Gwawr Maelor (Aelod)
2018 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
DISABILITY WALES (Sefydliad allanol)
Cunqiang Shi (Cyfarwyddwr)
12 Hyd 2021 → 12 Hyd 2024Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
EPSRC (Sefydliad allanol)
Graham Ormondroyd (Aelod)
2017 → 2018Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Elsevier (Sefydliad allanol)
Simon Neill (Cadeirydd)
2016 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Ffilm Cymru Wales (Sefydliad allanol)
Ruth McElroy (Cadeirydd)
2024 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Ffrind i Mi (Sefydliad allanol)
Catrin Hedd Jones (Aelod)
Tach 2018 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Gogledd Creadigol / Creative North Wales (Sefydliad allanol)
Steffan Thomas (Aelod)
1 Tach 2017 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Grwp Academaidd Ymgynghorol Archif Ddarlledu Cymru (Sefydliad allanol)
Geraint Ellis (Aelod)
1 Meh 2022 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Gwasg y Bwthyn (Sefydliad allanol)
Gwawr Maelor (Aelod)
2017 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Gwegogledd (GWE) Regional School Effectiveness Service for North Wales (Sefydliad allanol)
Gwawr Maelor (Aelod)
2017 → 2018Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Health Education for Improvement Wales (Sefydliad allanol)
Catrin Hedd Jones (Aelod)
25 Hyd 2022 → 23 Chwef 2023Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Health Education for Improvement Wales (Sefydliad allanol)
Catrin Hedd Jones (Aelod)
6 Hyd 2022 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Health and Care Research Wales (HCRW) (Sefydliad allanol)
Leah McLaughlin (Aelod)
2023 → 2024Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd
-
Health and Care Research Wales (HCRW) (Sefydliad allanol)
Leah McLaughlin (Aelod)
2022 → …Gweithgaredd: Aelodaeth › Aelodaeth o fwrdd